BRADFORD COMMUNITY ENVIRONMENT PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To contribute to the sustainable regeneration of Bradford District, through effective environmental programmes, inspired by community needs. Programmes: Community Urban Design Team Habitat Heroes Gardening for Health Positive Approaches To Health Adventurous Play Experience Scrap Magic! Butterfly Soup/Forest Schools Tackling the Roughs Food Co-ops Wibsey Park Community Garden
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £225,028 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 12 Medi 2002: Cofrestrwyd
- 02 Awst 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- B.C.E.P. (Enw gwaith)
- BCEP (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £578.65k | £628.85k | £632.57k | £489.00k | £422.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £739.17k | £716.76k | £719.75k | £514.00k | £390.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £232.28k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £150 | £225.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.86k | £1.98k | £7.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £574.10k | £622.63k | £625.29k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.69k | £1.24k | £144 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.00k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £733.76k | £712.43k | £714.73k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.41k | £4.33k | £4.04k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £975 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 30 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 30 Ionawr 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM & ARTICLES INCORPORATED ON 21 NOVEMBER 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 22 JULY 2002 AND 14 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE TO CONTRIBUTE TO THE SUSTAINABLE REGENERATION OF THE BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT BY: I) THE PROTECTION, IMPROVEMENT OR CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT. II) THE PROMOTION OF URBAN AND RURAL REGENERATION. III) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THEY ARE INTENDED. IV) THE PROVISION OF PUBLIC WORKS AND SERVICES AND THE PROVISION OF PUBLIC AMENITIES. V) TO DEVELOP THE CAPACITY, COMPETENCE, SKILLS AND UNDERSTANDING OF MEMBERS OF THE COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. VI) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR YOUNG PEOPLE CONCERNING THE BENEFITS OF LOCAL FOOD PRODUCTION, SOUND NUTRITION, COOKING, AND THE ENVIRONMENT. VII) THE PRESERVATION, PROTECTION AND PROMOTION OF GOOD HEALTH.
Maes buddion
BRADFORD METROPOLITAN DISTRICT.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window