LEARNING DISABILITY ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principle activity of the company is the provision of information, advice and training to individuals with learning disabilities, their relatives and carers and professionals who work with them.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £28,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
- HOUSING AND SUPPORT ALLIANCE (Enw blaenorol)
- HOUSING OPTIONS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Rebecca Maguire | Cadeirydd | 25 May 2016 |
|
|
||||
Marja Kristiina Cooper | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Parmi Dheensa | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Jordan Stewart Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Lisa Hopkins | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Tilly | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Jodie Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Jan Walmsley | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
||||
Paula Braynion | Ymddiriedolwr | 24 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £210.84k | £416.34k | £349.23k | £357.14k | £297.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £209.19k | £358.47k | £283.82k | £373.35k | £257.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £14.45k | £13.10k | £5.00k | £16.23k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.20k | £144.81k | £96.35k | £100.75k | £28.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/06/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/05/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 18/12/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 14 JUN 2016 as amended on 11 May 2017 as amended on 28 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE WHO ARE DISABLED, HANDICAPPED (WHETHER PHYSICALLY OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE, THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF ADVICE, COUNSELLING, WORKSHOPS, TRAINING AND ADVOCACY IN RESPECT OF THEIR HOUSING CARE OR SUPPORT NEEDS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ANTHONY COLLINS SOLICITORS LLP
134 EDMUND STREET
BIRMINGHAM
B3 2ES
- Ffôn:
- 03001110444
- E-bost:
- info@LDEngland.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window