Hanes ariannol THE GREENHOUSE TRUST U.K.
Rhif yr elusen: 1090568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £428.46k | £305.97k | £406.21k | £519.52k | £534.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £382.69k | £304.61k | £311.40k | £421.51k | £514.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.18k | £52.60k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £87.64k | £42.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £10.66k | £18.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £421.15k | £472.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £69 | £732 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £420.65k | £502.48k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £867 | £11.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £989 | £1.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £800 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.