Hanes ariannol ACTION ON DISABILITY
Rhif yr elusen: 1091518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £949.17k | £893.45k | £1.07m | £1.11m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £880.55k | £777.24k | £907.43k | £1.02m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £321.68k | £317.32k | £371.08k | £322.20k | £267.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.00k | £27.58k | £103.25k | N/A | £18.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.27k | £4.62k | £1.82k | £6.94k | £4.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £941.91k | £887.08k | £730.62k | £1.11m | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £113 | £1.03k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.75k | £340.29k | £0 | £21.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £3.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £866.52k | £772.33k | £905.19k | £1.01m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.03k | £4.90k | £2.24k | £5.05k | £460 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.