ymddiriedolwyr ACTION ON DISABILITY
Rhif yr elusen: 1091518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Holder | Cadeirydd | 24 February 2020 |
|
|
||||
Gregory David Patton | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Naomi Key-Field | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Donna Fenner | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
Mustafa Karim | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Juliana Lee Dubuisson | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Michael Gannon | Ymddiriedolwr | 12 April 2018 |
|
|
||||
KATE BETTERIDGE | Ymddiriedolwr | 17 August 2017 |
|
|
||||
ANGELECA JANE LOUISE SILVERSIDES | Ymddiriedolwr | 21 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.