SUFFOLK LOWLAND SEARCH AND RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
SuLSaR's operates under a service level agreement with Suffolk Police, the primary role is to support the police in the search for missing vulnerable people by the provision and maintenance of a trained Search and Rescue team to operate primarily (but not by way of limitation) in Suffolk and the surrounding areas. This also incorporates NSARDA Suffolk search dogs who are part of the SuLSaR Team
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 November 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Suffolk
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- National Search and Rescue dog Association Suffolk or NSARDA Suffolk (Enw gwaith)
- SULSAR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDY KING | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicholas Warren Adams | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Neil Crouchman | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Timothy John Alden | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|
||||
Alison Elizabeth Lavender | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|
||||
Deborah Jane Durrant | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
Elaine Glendinning | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2020 | 01/11/2021 | 01/11/2022 | 01/11/2023 | 01/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.54k | £31.63k | £47.56k | £45.68k | £68.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £37.02k | £41.17k | £42.18k | £43.03k | £41.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.28k | £7.15k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2024 | 06 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2021 | 23 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Tachwedd 2020 | 14 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Tachwedd 2020 | 20 Hydref 2021 | 49 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH OF NOVEMBER 2001 AS AMENDED ON 17TH MARCH 2002 AND 26 NOVEMBER 2006 as amended on 19 May 2023
Gwrthrychau elusennol
("THE OBJECTS") ARE TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS ENDANGERED BY ACCIDENTS OR NATURAL HAZARDS BY PROVISION AND MAINTENANCE OF A TRAINED SEARCH AND RESCUE TEAM TO OPERATE PRIMARILY (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) IN SUFFOLK AND THE SURROUNDING AREAS.
Maes buddion
SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suffolk Lowland Search & Rescue
1 Stag Park
Old A45
Woolpit
BURY ST. EDMUNDS
IP30 9FX
- Ffôn:
- 07825412931
- E-bost:
- secretary@sulsar.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window