ATTENTION DEFICIT DISORDERS UNITING PARENTS (ADDUP)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support families with children with ADHD and Associated Disorders offering: School Holiday Activity Projects; After School Clubs; Drama Group; Parent/Child Training Courses; Parents Support Group Meetings; Family Outings; Christmas Party; A Drop-in Service; Library; Website; Schools/Professionals Training; Outreach Work; Representation at Meetings; Conference, Volunteer Mentoring Programme
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Redbridge
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 27 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- ADDUP (Enw gwaith)
- ADD+UP (Enw blaenorol)
- ATTENTION DEFICIT DISORDERS UNITING PARENTS (ADD+UP) (Enw blaenorol)
- ATTENTION DEFICIT DISORDERS UNITING PARENTS IN HAVERING, BARKING AND DAGENHAM AND THE SURROUNDING AREA (ADD + UP) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Gordon | Cadeirydd | 20 April 2018 |
|
|
||||
Amy Howard-Love | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Claire Huzzey | Ymddiriedolwr | 29 February 2024 |
|
|
||||
Ina Ramancauske | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Nicolette Berkovitch-Perry | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Ben Nye | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Natalie Smith | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Michelle Todd | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
DEBRA JULIE REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNDSAY MARSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £159.36k | £133.07k | £225.29k | £112.85k | £166.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.20k | £108.81k | £163.93k | £183.03k | £167.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JUL 1999 AS AMENDED ON 16 SEP 2002 AS AMENDED ON 25 FEB 2011 AS AMENDED ON 02 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
I) THE RELIEF OF SICKNESS BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND TREATMENTS TO THOSE AFFECTED BY ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS (AND ANY CO-MORBIDITIES), THEIR FAMILIES AND CARERS, PARTICULARLY IN THE LONDON BOROUGHS OF HAVERING, BARKING AND DAGENHAM; AND II)THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION REGARDING ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDERS (AND ANY CO-MORBIDITIES).
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HAVERING, BARKING AND DAGENHAM AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Addup
59 Billet Lane
HORNCHURCH
RM11 1AX
- Ffôn:
- 01708454040
- E-bost:
- addup@addup.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window