Sinfonia Smith Square

Rhif yr elusen: 1092461
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Southbank Sinfonia is the UK's Orchestral Academy. Each year, Southbank Sinfonia selects 33 outstanding young players to take part in an intensive eight-month season of performance and professional development, to train them for their career as a professional musician.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 282456 A M DOMMETT CHARITABLE TRUST
  • 14 Mehefin 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • Southbank Sinfonia at St John's Smith Square (Enw gwaith)
  • SOUTHBANK SINFONIA (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Robert Laurence Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Frederick Starr Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Usman Peguero Ymddiriedolwr 15 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Tracy Elisabeth Long Ymddiriedolwr 23 November 2023
Sinfonia Smith Square Foundation
Derbyniwyd: 14 diwrnod yn hwyr
Charles Newsome-Hubbard Ymddiriedolwr 06 September 2023
Sinfonia Smith Square Hall
Derbyniwyd: Ar amser
ROBIN JAMES FAWCETT Ymddiriedolwr 07 June 2023
Sinfonia Smith Square Hall
Derbyniwyd: Ar amser
AGE UK HAMMERSMITH & FULHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Edith Monfries Ymddiriedolwr 07 June 2023
Sinfonia Smith Square Hall
Derbyniwyd: Ar amser
Genevieve Ellen Joy Ymddiriedolwr 07 June 2023
Dim ar gofnod
Heidi Hall Ymddiriedolwr 06 April 2021
Sinfonia Smith Square Hall
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Timothy Over Ymddiriedolwr
Sinfonia Smith Square Hall
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.09m £1.02m £2.90m £2.38m £3.78m
Cyfanswm gwariant £1.28m £998.97k £936.96k £2.99m £2.73m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £100.00k £58.97k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £633.94k £898.21k £1.07m £1.24m £2.31m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £343.84k £89.17k £88.90k £428.30k £354.71k
Incwm - Weithgareddau elusennol £88.16k £19.51k £137.99k £699.56k £1.10m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £20.96k £15.20k £6.21k £15.54k £23.03k
Incwm - Arall £0 £0 £1.59m £0 £0
Incwm - Cymynroddion £4.65k £0 £0 £7.92k £147.98k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £938.38k £810.06k £830.23k £2.46m £2.25m
Gwariant - Ar godi arian £341.89k £147.26k £106.73k £532.41k £322.35k
Gwariant - Llywodraethu £42.63k £39.40k £39.51k £53.07k £65.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £643 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £41.66k £0 £0 £159.18k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £27.83k £31.81k £1.91m £2.22m £2.12m
Buddsoddiadau tymor hir £492.89k £329.27k £351.41k £294.75k £282.47k
Cyfanswm asedau £192.87k £350.60k £898.29k £943.55k £2.09m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £94.41k £108.99k £594.49k £668.20k £665.66k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 21 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 29 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 19 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 19 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 31 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 23 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St John's Smith Square
Smith Square
LONDON
SW1P 3HA
Ffôn:
02079210370