Hanes ariannol CURE INTERNATIONAL (UK)

Rhif yr elusen: 1094705
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £255.35k £281.06k £656.94k £470.91k £524.66k
Cyfanswm gwariant £281.77k £305.64k £429.04k £670.84k £563.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £656.43k N/A £523.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £445 N/A £631
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £65 N/A £938
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £212.01k N/A £18.31k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £387.69k N/A £512.62k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £41.35k N/A £51.33k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 N/A £1.12k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A £447.59k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 N/A £0