MID BUCKS BEEKEEPERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Association shall be to promote and further the craft of Beekeeping for the public benefit. We run training courses for new and experienced beekeepers, mount exhibitions to promote awareness of beekeeping and provide facilities for our members to exchange information and give mutual assistance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Newman | Cadeirydd | 30 November 2022 |
|
|
||||
Josef Loxey | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Simon Knatchbull | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Sarah Oakley | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Robert John Spiller | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Maria Ward | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Stephen Hamilton | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Tice | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Lisa-Ann Hurley | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Jonathan Latham Palmer | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Christine Hood-Liles | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
George Edmund Bull | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
John Harvey Dadswell | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.51k | £9.93k | £12.21k | £16.86k | £16.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.63k | £12.93k | £10.69k | £14.65k | £14.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 17 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 20 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23/10/2002 AS AMENDED ON 19/11/2004 AS AMENDED ON 19 NOV 2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO PROMOTE AND FURTHER THE CRAFT OF BEEKEEPING FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED IN THE GI
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Windsor Road
Pitstone
LEIGHTON BUZZARD
Bedfordshire
LU7 9GD
- Ffôn:
- 07766220262
- E-bost:
- treasurer@mbbka.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window