HOPE INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
HOPE International Development Agency UK works with communities in extreme poverty to bring comprehensive transformation. We provide access to clean water - an essential basic resource; equip and empower men, women and children, with training in sanitation and hygiene; and strengthen livelihoods through women's self-help groups, and environmental protection and food security measures.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cambodia
- Ethiopia
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSANNA Seymour ARMSTRONG | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|
||||
Billen Kebede Tesissa | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Simeon Luke Paton | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
Dr Daniel Newport | Ymddiriedolwr | 23 December 2019 |
|
|
||||
CLARISSA MARY POULSON | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.17k | £75.06k | £142.13k | £149.75k | £172.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.61k | £78.62k | £146.22k | £147.01k | £171.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 JANUARY 2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 OCTOBER 2002.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE POVERTY BY ASSISTING (WHETHER BY WAY OF GRANT OR OTHERWISE) POOR PEOPLE IN DEVELOPING COUNTRIES TO BE SELF-SUFFICIENT BY PROVIDING THEM WITH THE NECESSARY FACILITIES, SKILLS AND KNOWLEDGE; TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
125 WEST HILL ROAD
LONDON
SW18 5HN
- Ffôn:
- 020 8875 1885
- E-bost:
- info@hope-international.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window