Hanes ariannol LIVING WATER SATISFIES

Rhif yr elusen: 1092817
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2012 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016
Cyfanswm Incwm Gros £140.18k £123.37k £129.31k £155.80k £177.56k
Cyfanswm gwariant £155.09k £14.94k £144.36k £146.62k £167.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0