Ymddiriedolwyr THE BRIDFORD TRUST
Rhif yr elusen: 1091188

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Jones | Cadeirydd | 05 June 2014 |
|
|
||||
Rev Thomas David Honey | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Peter Hawkins | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Gareth John de Graaff | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Clive Joseph Dunkley | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Roger Dowding | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
||||
Trevor Cronin | Ymddiriedolwr | 05 June 2014 |
|
|
||||
MR ANDY TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.