ymddiriedolwyr AGE UK SHROPSHIRE TELFORD & WREKIN
Rhif yr elusen: 1090445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Robson | Cadeirydd | 25 November 2013 |
|
|||||
Nicola Crosby | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
David John Robson | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Gurbax Julie Kaur | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Zara Oliver | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Emma Dickenson | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
ANNE WIGNALL | Ymddiriedolwr | 18 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.