Dogfen lywodraethu NATIONAL ASSOCIATION OF OFFICIAL PRISON VISITORS
Rhif yr elusen: 1099041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MAY 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION 14 JUNE 2005 AND 19 JUNE 2007. as amended on 14 May 2019 as amended on 27 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF PRISONERS IN PENAL ESTABLISHMENTS IN ENGLAND AND WALES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ENGLAND AND WALES
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.