VICTORIA PARK HARRIERS AND TOWER HAMLETS AC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operating community based sports facilities and activities and community development.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hackney
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 23 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ROBINSON | Cadeirydd | 11 May 2012 |
|
|
||||
Simon Wharton | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
James Hirst | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Alan MacDonald | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Alf Vickers | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Jade Dos Santos | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Valerie Wong | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Venables Ms | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
CORNELIA ABE-MINALE | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.64k | £64.72k | £102.51k | £111.28k | £105.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.13k | £82.05k | £117.65k | £111.50k | £81.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Ebrill 2025 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Chwefror 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 19 NOVEMBER, 2001 AS AMENDED ON 16 DECEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC WITHIN EAST LONDON WITH THE OBJECT OF PROVIDING FACILITIES FOR PUBLIC RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION AND IN PARTICULAR ATHLETICS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THOSE WHO RESIDE AND WORK IN THE SAID AREA.
Maes buddion
EAST LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Victoria Park Harriers
St Augustine's Hall
Cadogan Terrace
London
E9 5EG
- Ffôn:
- 123456
- E-bost:
- info@vphthac.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window