Hanes ariannol BURTONWOOD COMMUNITY PRIMARY SCHOOL PTFA

Rhif yr elusen: 1091320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.37k £850 £2.42k £4.21k £3.82k
Cyfanswm gwariant £3.61k £3.50k £380 £3.68k £3.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A