Hanes ariannol LONG CLAWSON VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 1096772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £54.33k £24.95k £59.01k £47.71k £52.59k
Cyfanswm gwariant £59.94k £37.38k £58.05k £51.51k £61.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £13.00k £9.92k £17.94k N/A N/A