CHRISTCHURCH UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a programme of educational and leisure activity for those no longer in full time work, comparable to local U3A's nationwide.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Bournemouth
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- CHRSITCHURCH U3A (Enw gwaith)
- CHRISTCHURCH U3A (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Bell | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Rosemary McCulloch | Ymddiriedolwr | 25 February 2025 |
|
|
||||
Lady Susan Crosoer | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Ian Peterkin | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|||||
Elaine Trayler | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Jackie Sherman | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Sarah Catherine Smith | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Susan Auriel Fillery | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Paula Watton | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
JOHN ALLAN FAIRBAIRN | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
EILEEN JOAN LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.62k | £22.88k | £55.54k | £47.66k | £131.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.49k | £14.94k | £49.90k | £43.07k | £120.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Gorffennaf 2023
(Mae'r cyfrifon |
07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MAR 2002 AS AMENDED ON 13 OCT 2003 AS AMENDED ON 14 JUN 2004 AS AMENDED ON 08 FEB 2010 AS AMENDED ON 05 MAR 2010 AS AMENDED ON 12 JAN 2015 AS AMENDED ON 13 NOV 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCAITON AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT IN CHRISTCHURCH AND SURROUNDING DISTRICT.
Maes buddion
CHRISTCHURCH AND SURROUNDING DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Epicentre
Druitt Hall Approach
High street
Christchurch
Dorset
BH23:1AB
- Ffôn:
- 01202480027
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window