Hanes ariannol SKYWAY CHARITY
Rhif yr elusen: 1093239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £541.70k | £571.15k | £798.48k | £667.79k | £616.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £531.48k | £621.28k | £728.51k | £661.29k | £621.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.77k | £131.02k | £221.40k | N/A | £152.79k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.49k | £34.59k | £35.11k | £30.38k | £79.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £72.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £462.49k | £489.09k | £732.42k | £594.67k | £500.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £516 | £622 | £216 | £61 | £1.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £46.85k | £30.74k | £42.69k | £34.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £530.17k | £619.02k | £722.69k | £660.61k | £620.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.31k | £2.26k | £5.82k | £681 | £1.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £6.69k | £4.16k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.