Hanes ariannol BARROWBY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1091550
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.55k | £82.12k | £92.08k | £83.75k | £61.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.15k | £80.72k | £80.24k | £87.81k | £78.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £67.31k | £67.28k | £73.30k | £70.17k | £49.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.62k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.