Hanes ariannol COMMUNITY ACTION: MK

Rhif yr elusen: 1092047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £399.68k £527.19k £581.11k £658.66k £560.32k
Cyfanswm gwariant £502.58k £429.88k £448.16k £636.91k £640.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £218.28k £481.75k £299.48k £597.66k £275.06k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £30.21k £6.89k £1.36k £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £472.69k £551.13k £627.63k £515.19k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £66 £23.09k £29.68k £26.73k
Incwm - Arall N/A £24.23k £0 £0 £18.41k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £429.88k £398.64k £602.92k £516.58k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £49.53k £33.99k £124.25k
Gwariant - Llywodraethu N/A £4.86k £5.33k £5.76k £5.66k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £144.02k £94.82k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £3.65k £7.85k
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0