Hanes ariannol PADDOCK COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1093998
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £476.71k | £371.46k | £602.07k | £463.58k | £528.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £438.24k | £458.34k | £415.80k | £505.61k | £490.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £440.10k | £336.71k | £589.63k | £436.63k | £409.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.88k | £13.08k | £10.00k | N/A | £1.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £53.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £239 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £589.63k | N/A | £475.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £2.20k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £415.80k | N/A | £490.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.