GRASSROOTS ACTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grassroots Action works in low-income countries to inform, empower and enable marginalised communities to tackle poverty and promote better health / more sustainable livelihoods. We work with and through local partners to change lives and help indigenous organisations become more effective. Our current projects are based in Sierra Leone and Ghana and we also coach graduates in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Milton Keynes
- Ghana
- Sierra Leone
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 04 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- 16 Tachwedd 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- POWERFUL INFORMATION (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.36k | £68.07k | £48.88k | £22.94k | £20.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.38k | £52.13k | £40.05k | £45.44k | £34.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2018 | 28 Mai 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH DECEMBER 2001, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 29TH SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 15 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN RELATION TO THE PRODUCTION AND USE OF NATURAL RESOURCES AND THE EFFECT THAT THIS HAS ON PEOPLE AND THE NATURAL ENVIRONMENT; (2) TO SUPPORT LOCAL INITIATIVES WHICH PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND STRENGTHEN CIVIL SOCIETY-AND ESPECIALLY THE EFFORTS OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AND KEY INSTITUTIONS INVOLVED IN ENVIRONMENTAL EDUCATION, CONSERVATION, RESEARCH AND REGULATION IN LESS-AFFLUENT PARTS OF THE WORLD.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window