Hanes ariannol THE BISHOPSGATE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1090923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.33m | £2.08m | £2.61m | £1.44m | £1.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.17m | £3.37m | £2.97m | £3.26m | £3.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.01m | £44.74k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.66k | £13.77k | £1.34m | £18.26k | £14.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £583.46k | £546.04k | £182.87k | £291.99k | £420.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £332.11k | £288.22k | £109.76k | £179.60k | £276.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.37m | £1.23m | £973.72k | £900.37k | £880.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £51.74k | £7.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £70.56k | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £2.31m | £1.90m | £2.13m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £860.63k | £1.06m | £1.07m | £1.13m | £1.38m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £164.32k | £172.82k | £252.55k | £250.26k | £292.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £145.98k | £490.39k | £337.80k | £426.95k | £497.53k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.