ymddiriedolwyr ELDERS' VOICE
Rhif yr elusen: 1091519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nada Savitch | Cadeirydd | 27 November 2019 |
|
|
||||
Rachel Lynch | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Reshmi Marmion | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||
Khushi Kakrania | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Sophie Rose Walker | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Viveen Verdilyn Scott | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Lawrence Ryden | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
MR CHRIS DUNHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.