ymddiriedolwyr BAY SEARCH AND RESCUE
Rhif yr elusen: 1090880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Stebbings | Cadeirydd | 08 June 2017 |
|
|
||||
David Thomas Spencer-Barnes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Steven Mark Balderstone | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
John Stuart Angus Spencer-Barnes | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
||||
Maurice Hodgson | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|
||||
Gary John Parsons | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.