THE WEST BUCKLAND SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1096487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the charitable purposes of West Buckland School.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £382,217
Cyfanswm gwariant: £442,415

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • WEST BUCKLAND SCHOOL FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HUGO ORCHARD-LISLE Cadeirydd 27 March 2013
Dim ar gofnod
Sarah Nicholson Ymddiriedolwr 03 January 2024
Dim ar gofnod
Paul Smalley Ymddiriedolwr 03 January 2024
Dim ar gofnod
Rachael Ann Woosey Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Alexandra Jenkins Ymddiriedolwr 03 January 2023
Dim ar gofnod
Jeremy Edward Cooper Ymddiriedolwr 01 January 2021
Dim ar gofnod
ANGELA WEBB Ymddiriedolwr 26 July 2017
Dim ar gofnod
Brenda Daly Ymddiriedolwr 09 September 2016
Dim ar gofnod
Mr Bill Geen Ymddiriedolwr 01 December 2014
NORTH MOLTON CHURCH LANDS FEOFFEES
Derbyniwyd: Ar amser
DR TOM BIGGE Ymddiriedolwr 04 July 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £221.12k £380.44k £331.57k £251.85k £382.22k
Cyfanswm gwariant £405.88k £252.59k £84.75k £272.95k £442.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 10 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 10 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 27 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 07 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 07 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 10 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE EDUCATION THROUGH THE PROVISION OF BURSARIES OR OTHER FINANCIAL ASSISTANCE TO ENABLE YOUNG PEOPLE WHO COULD NOT OTHERWISE AFFORD IT, TO ATTEND WEST BUCKLAND SCHOOL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 24 Tachwedd 2008 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WEST BUCKLAND SCHOOL
WEST BUCKLAND
BARNSTAPLE
EX32 0SX
Ffôn:
01598760164