ymddiriedolwyr THE WEST BUCKLAND SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1096487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGO ORCHARD-LISLE | Cadeirydd | 27 March 2013 |
|
|
||||
Paul Smalley | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Nicholson | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Rachael Ann Woosey | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Alexandra Jenkins | Ymddiriedolwr | 03 January 2023 |
|
|
||||
Jeremy Edward Cooper | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
ANGELA WEBB | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Brenda Daly | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Stuart Smith | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
||||
Mr Bill Geen | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|||||
Lucy Wakefield | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
DR TOM BIGGE | Ymddiriedolwr | 04 July 2012 |
|
|
||||
THE COUNTESS OF ARRAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.