Hanes ariannol GROW PEACE

Rhif yr elusen: 1091687
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £154.53k £155.95k £249.04k £140.19k £160.62k
Cyfanswm gwariant £167.36k £215.99k £240.65k £179.49k £141.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A