BRITISH SOCIETY FOR ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY

Rhif yr elusen: 1093118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The society undertakes a range of activities to facilitate the acquisitiion and dissemination of knowledge in the field of antimicrobial chemotherapy. These activities include funding research, awarding grants, organising educational meeting, events and e-learning, service standards, publishing peer review journals, advising external bodies and collaborating with likewise organisations globally.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr David Richard Jenkins Cadeirydd 28 May 2020
Dim ar gofnod
Dr Helena Parsons Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Dr Alicia Demirjian Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Professor Paul Long Ymddiriedolwr 15 May 2025
Dim ar gofnod
Dr Jane Democratis Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Professor Michelle Buckner Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Dr MATTHEW DRYDEN Ymddiriedolwr 18 May 2023
HAWK CONSERVANCY TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Thomas Ashfield Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Ioannis Baltas Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Aoife Fleming Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Andrew Seaton Ymddiriedolwr 18 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Aimee Murray Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Louise Sweeney Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Dr Amelia Joseph Ymddiriedolwr 10 May 2022
Dim ar gofnod
Professor Ian Gould Ymddiriedolwr 22 August 2019
Dim ar gofnod
Dr Naomi Fleming Ymddiriedolwr 22 March 2019
Dim ar gofnod
Sally Tipping Ymddiriedolwr 22 March 2019
Dim ar gofnod
Dr Christopher Longshaw Ymddiriedolwr 12 March 2018
Dim ar gofnod
Dr Michael Allen Ymddiriedolwr 12 March 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.72m £2.86m £2.56m £2.78m £2.72m
Cyfanswm gwariant £2.33m £2.68m £2.10m £2.70m £2.56m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £25.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.34k £804.49k £92.41k £237.62k £231.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.48m £1.84m £2.21m £2.39m £2.36m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £148.96k £135.00k £196.09k £150.47k £137.17k
Incwm - Arall £78.58k £82.69k £63.23k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.31m £2.66m £2.08m £2.68m £2.53m
Gwariant - Ar godi arian £25.39k £25.33k £12.98k £25.17k £24.21k
Gwariant - Llywodraethu £89.65k £35.97k £34.77k £64.54k £69.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau £86.51k £0 £162.17k £432.83k £263.29k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £25.39k £0 £0 £25.17k £24.21k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Asedau hunan ddefnydd £1.12m £1.29m £1.63m £1.59m £1.64m
Buddsoddiadau tymor hir £5.50m £5.31m £6.30m £5.70m £5.89m
Cyfanswm asedau £2.29m £2.67m £2.72m £3.11m £3.29m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £532.40k £657.42k £776.45k £551.84k £564.63k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 23 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 17 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 29 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 15 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
53 REGENT PLACE
HOCKLEY
BIRMINGHAM
B1 3NJ
Ffôn:
01212361988