Hanes ariannol GODFIRST CHRISTCHURCH
Rhif yr elusen: 1090933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £557.06k | £616.74k | £515.67k | £682.59k | £653.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £363.38k | £387.19k | £317.30k | £375.12k | £519.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £423.66k | £592.94k | £494.63k | £674.39k | £621.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.13k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £26.53k | £23.53k | £4.59k | £8.19k | £30.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £380 | £276 | £11 | £3 | £27 | |
|
Incwm - Arall | £106.49k | £0 | £16.44k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £363.38k | £387.19k | £317.30k | £375.12k | £519.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.49k | £0 | £1.45k | £1.32k | £1.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £33.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.