ymddiriedolwyr Valencia Communities Fund
Rhif yr elusen: 1096538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER RENSHAW | Cadeirydd |
|
||||||
John Lockwood | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Patrick Hughes | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Joseph Parry | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Mary Prior | Ymddiriedolwr | 18 December 2015 |
|
|
||||
DAVID BALFOUR ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2014 |
|
|||||
SIMON LESLIE CATFORD | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.