ymddiriedolwyr THE LONDON TAMIL SANGAM
Rhif yr elusen: 1097724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krishna Kumar Somasundaram | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Rajmohan RAMADASS | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Shanmugha Sundaram Subramani | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Chelliah MURUGESAN | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|
||||
Gopikrishna Govindarajan | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||
Rajesh SIVAGURUNATHAN | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||
Nageshwari MOORTHY | Ymddiriedolwr | 28 December 2014 |
|
|
||||
Vijayamurugan SOORIYAMOORTHY | Ymddiriedolwr | 28 December 2014 |
|
|
||||
SETHURAJAN BALASUBRAMANIAN | Ymddiriedolwr | 25 December 2012 |
|
|
||||
LEELA RADHAKRISHNAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
UTHAYA KUMARAN ARUMUGAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VETRIVEL RAMASAMY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.