Hanes ariannol BRIDGE MENTORING PLUS SCHEME
Rhif yr elusen: 1091536
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £134.29k | £150.82k | £206.35k | £161.75k | £227.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.47k | £139.34k | £135.99k | £186.22k | £197.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £18.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £8.48k | £25.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.