BRIDGE MENTORING PLUS SCHEME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bridge Mentoring Plus Scheme uses trained volunteer mentors to provide a one-to-one mentoring service for 10-25 year old disadvantaged young people throughout the Borough of Bridgend, South Wales. Providing education, recreational and emotional support in a confidential, non-judgemental way,we help young people achieve personal goals thus reducing the risk of social exclusion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Pen-y-bont Ar Ogwr
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceri Littlewood | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Thomas Law | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Carl Heard | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||
Philip Andrew Clarke | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
||||
Manuela Heidy Hiett | Ymddiriedolwr | 11 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.82k | £206.35k | £161.75k | £227.97k | £264.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.34k | £135.99k | £186.22k | £197.56k | £250.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.33k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.48k | £25.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 01 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 13 Ionawr 2021 | 15 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 FEBRUARY 2002 AS AMENDED 24 MARCH 2002 AND 16 SEPTEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF THE BRIDGEND COUNTY BOROUGH AND NEIGHBOURING COMMUNITIES AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS DIRECTORS OF THE CHARITY MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY: THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PREVENTION OR THE RELIEF OF POVERTY IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND MENTORING PROJECT AND ACTIVITIES AND ALL THE NECESSARY SUPPORT DESIGNED TO SUPPORT INDIVIDUALS TO BECOME SELF SUFFICIENT THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO FIND EMPLOYMENT THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES FOR YOUNG PEOPLE OR INDIVIDUALS AND FAMILIES OR PUBLIC BENEFIT, WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY
Maes buddion
OFFENDERS AND EX-OFFENDERS AND THEIR FAMILIES, AND YOUNG PEOPLE IN BRIDGEND AND OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bridge Mentoring Plus Scheme
46-48 Dunraven Place
BRIDGEND
CF31 1JB
- Ffôn:
- 01656647891
- E-bost:
- ed.sacco@thebridgemps.org.uk
- Gwefan:
-
thebridgemps.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window