ON EAGLE'S WINGS CHRISTIAN FELLOWSHIP AND OUTREACH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Christian Charity to teach, spread and practice the christian principles of the Holy Bible and the doctrines of Jesus Christ
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Buckingham
- Llundain Fwyaf
- Ghana
- Sweden
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2002: Cofrestrwyd
- 13 Mai 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MILTON KEYNES BIBLE COLLEGE (Enw gwaith)
- ON EAGLE'S WINGS (Enw gwaith)
- ON EAGLES WINGS CHURCH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.41k | £100.08k | £75.77k | £64.58k | £53.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.82k | £87.94k | £94.40k | £51.06k | £54.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 23 Mawrth 2015 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 23 Mawrth 2015 | 143 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 30 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 30 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 10 Rhagfyr 2012 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 10 Rhagfyr 2012 | 40 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN MILTON KEYNES AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST. (B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
MILTON KEYNES AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window