Hanes ariannol AIRBORNE FORCES CHARITIES

Rhif yr elusen: 1090978
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £63.42k £43.75k £45.52k £80.55k £169.35k
Cyfanswm gwariant £116.43k £120.64k £82.69k £62.89k £103.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A