ymddiriedolwyr THE WALTER AND LIESEL SCHWAB CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1091870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARONESS NEUBERGER DBE | Cadeirydd | 06 December 2001 |
|
|||||||||
BARONESS SALLY HAMWEE | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||||
Baroness Sally Hamwee | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|
||||||||
Dr Rebecca Emily Murray | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||||||
Lady Diana Alethea Brittan | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||||||
DR KATHLEEN MARGARET PETTY-SAPHON | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|||||||||
SHEILA RUTH SPALDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PROFESSOR ANTHONY JOHN NEUBERGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.