ymddiriedolwyr INTERNATIONAL BRIGADE MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 1094928
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIM JUMP | Cadeirydd | 31 October 2002 |
|
|
||||
Luke O'Riordan | Ymddiriedolwr | 15 October 2022 |
|
|
||||
James Andrew Bentley | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
||||
David Chanter | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|
||||
PAUL COLES | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
Jonathan Havard | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
David McKnight | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Michael Stewart Arnott | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Alan Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
Dolores Elizabeth Long | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
MEGAN DOBNEY | Ymddiriedolwr | 13 October 2018 |
|
|
||||
JOHN HAYWOOD | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Alexander Fraser Gordon | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|
||||
Marlene Sidaway | Ymddiriedolwr | 31 October 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.