Hanes ariannol BRADFORD RAPE CRISIS AND SEXUAL ABUSE SURVIVORS SERVICE

Rhif yr elusen: 1091732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £568.11k £730.64k £867.78k £860.68k £906.23k
Cyfanswm gwariant £575.99k £711.36k £747.22k £988.84k £899.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £478.54k £470.56k £245.82k £256.42k £307.99k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.64k £910 £1.45k £1.51k £1.31k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £565.11k £728.79k £865.38k £857.57k £901.20k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.36k £939 £951 £1.60k £3.72k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £575.99k £711.36k £747.22k £988.84k £899.18k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £2.15k £1.66k £0 £1.56k £1.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0