Hanes ariannol EXETER CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1091143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460.99k | £508.91k | £719.14k | £595.60k | £566.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £477.43k | £533.50k | £637.69k | £638.59k | £578.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £100.00k | £200.00k | N/A | £200.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £124.13k | £42.40k | £31.50k | £200.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £159.21k | £358.31k | £37.90k | £278.55k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £347.83k | £359.21k | £293.39k | £286.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.87k | £1.63k | £1.08k | £1.82k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £533.50k | £637.69k | £638.59k | £578.72k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.64k | £2.82k | £0 | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £59.61k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.