Hanes ariannol LEEDS MENCAP
Rhif yr elusen: 1091809
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £992.57k | £1.03m | £1.00m | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.56m | £1.04m | £1.01m | £1.03m | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.26k | £53.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £416.54k | £495.12k | £537.26k | £455.75k | £529.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £142.28k | £203.66k | £281.74k | £241.60k | £208.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139.33k | £131.44k | £51.28k | £90.83k | £148.92k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £655.27k | £695.24k | £670.00k | £713.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.54k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.21k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £0 | £31.92k | £21.32k | £16.67k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £933.38k | £926.83k | £962.61k | £994.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £121.05k | £110.24k | £78.72k | £67.95k | £63.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.66k | £5.50k | £5.82k | £5.54k | £6.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £119.78k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.