DOLLIS HILL HOUSE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve for the people of London Borough of Brent and others the historical, architectural, constructional and landscape heritage of Dollis Hill House in Gladstone Park, London NW2 6HT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
- 07 Tachwedd 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.50k | £0 | £127 | £6.12k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Tachwedd 2021 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Tachwedd 2020 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON THE 10TH OCTOBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 19TH MAY 2002.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE TRUST IS ESTABLISHED ARE: (A) TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF THE BOROUGH OF BRENT AND OTHERS THE HISTORICAL, ARCHITECTURAL CONSTRUCTIONAL AND LANDSCAPE HERITAGE OF DOLLIS HILL HOUSE, DOLLIS HILL LANE, IN THE LONDON BOROUGH OF BRENT AND ADJACENT GROUNDS AND BUILDINGS; AND (B) TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF SAID PERSONS; AND (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION. IN PURSUING THE ABOVE OBJECTS THE TRUST SHALL SEEK TO ENSURE THAT ALL SECTIONS OF THE COMMUNITY REGARDLESS OF ETHNIC ORIGIN, DISABILITY, GENDER, AGE, SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION SHALL PARTICIPATE IN AND BENEFIT FROM ITS ACTIVITIES."
Maes buddion
GREATER LONDON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window