ymddiriedolwyr SOUTH HAMS CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1091133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas John Colliver | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Louise Pilkington | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Tamara Earley | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Christopher Peach | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
David Sprent | Ymddiriedolwr | 02 January 2018 |
|
|
||||
Dr KATIE PORKESS | Ymddiriedolwr | 29 November 2017 |
|
|
||||
Christopher Mottram | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.