Hanes ariannol TRINITY PRESBYTERIAN CHURCH OF GHANA, LONDON CONGREGATION

Rhif yr elusen: 1093453
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £284.93k £173.27k £198.27k £256.69k £276.65k
Cyfanswm gwariant £308.98k £187.62k £170.21k £229.14k £283.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A