THE STAFFORDSHIRE RUGBY UNION YOUTH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promtion of healthy sporting activities and education by giving grants to bodies of all kinds that are providing such facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES ALLINSON HECKLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MIKE REDFERN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL PROCTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WILLIAM LEASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN FRANCIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.16k | £1 | £3 | £2.57k | £117 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.37k | £250 | £0 | £500 | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 30 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 JULY 1998 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 12 APRIL 2002
Gwrthrychau elusennol
A THE ORGANISATION OR PROVISION OR ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION OF THE FACILITIES WHICH WILL ENABLE OR ENCOURAGE PUPILS AT SCHOOLS AND UNIVERSITIES AND OTHER PLACES OF HIGHER EDUCATION IN ANY PART OF THE UNTIED KINGDOM TO PLAY RUGBY UNION FOOTBALL OR ANY OTHER GAMES OR SPORT SO AS TO ASSIST IN ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF SUCH PUPILS AND STUDENTS AS WELL AS TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS B) THE ORGANISATION OR PROVISION OF ASSISTANCE IN THE ORGANISATION OR PROVISION IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE (WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS FOR LIFE FOR THE PERSONS FOR WHOM THE SAME ARE PROVIDED) FOR PERSONS WHO ARE UNDER THE AGE OF TWENTY ONE YEARS AND WHO BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 SNEYD AVENUE
NEWCASTLE
ST5 2PZ
- Ffôn:
- 01782613772
- E-bost:
- mandndavies@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window