EAMONT BRIDGE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide village hall facilities for local activities and clubs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cumbria
Llywodraethu
- 22 Awst 2002: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Cowin | Cadeirydd | 18 November 2020 |
|
|
||||
Amanda Cowin | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Linda Mary Stanton | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
DAVID M GORDON SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Chris Battersby | Ymddiriedolwr |
|
||||||
AUDREY ELIZABETH BATTERSBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ANNE STAUDE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.43k | £31.72k | £12.10k | £2.55k | £2.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81k | £22.83k | £3.93k | £4.69k | £6.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.39k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 18 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 14 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 JANUARY 1954 as amended on 27 Apr 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL AND, IF THE COMMITTEE THINK FIT, A PLAYING FIELD, FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL, MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF READING AND RECREATION ROOMS,CLUBROOMS, LIBRARY, LECTURES, CLASSES OR RECREATIONS, AS MAY BE FOUND EXPEDIENT, FOR THE ADVANTAGE OR BENEFIT OF THE HABITANTS OFF EAMONT BRIDGE AND ITS IMMEDIATE VICINITY, WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
EAMONT BRIDGE AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AYSGARTH
EAMONT BRIDGE
PENRITH
CA10 2BH
- Ffôn:
- 01768866670
- E-bost:
- chrisb8491@outlook.com
- Gwefan:
-
eamontbridgevillagehall.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window