Hanes ariannol TEIGN U3A

Rhif yr elusen: 1091466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.95k £3.91k £5.61k £11.22k £16.89k
Cyfanswm gwariant £9.30k £3.74k £7.77k £11.84k £16.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.69k N/A