THE FRIENDS OF SOUTHWAY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fund raising in school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 13 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 29 Ebrill 2002: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF MICHAEL AYRES SCHOOL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Wightwick-Hotson | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Natalie Benham | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
KAREN ELIZABETH TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Kirstie Louise Smith | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
||||
Donna Charlemagne Moles | Ymddiriedolwr | 05 November 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/08/2019 | 13/08/2020 | 13/08/2021 | 13/08/2022 | 13/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.22k | £2.34k | £1.94k | £4.70k | £4.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.60k | £3.96k | £4.07k | £2.99k | £3.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2022 | 05 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 13 Awst 2019 | 08 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 13 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 OCTOBER 2001
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT
Maes buddion
MICHAEL AYRES SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Southway Primary School
South Way
BOGNOR REGIS
PO21 5EZ
- Ffôn:
- 01243810200
- E-bost:
- foss@southwayprimary.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window